SOINFLUID SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Blanquers, 2
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOINFLUID SA
CIF A58577529
Capital Social 65000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mongay Cazcarra Angel
VINCULACIONES DE SOINFLUID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOINFLUID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mongay Cazcarra Angel | Administrador Unico | 03/08/2017 | 07/02/2019 |
Mongay Cazcarra Angel | Administrador Unico | 01/08/2011 | 03/08/2017 |
ACTOS BORME DE SOINFLUID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 33, S 8, H B 64022, I/A 17 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
- CL BLANQUERS, 2, POL. IND. SANTIGA (SANTA PERPETUA DE MOGODA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 33, S 8, H B 64022, I/A 16 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-08
- DECLARACION DE LA UNIPERSONALIDAD. ACCIONISTA UNICO "PIROBLOC, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 15 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 15 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Capital Anterior: | 60.150,00 | Euros |
Disminución de capital | 60.150,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 15 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 14 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 14 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 31, S 8, H B 64022, I/A 13 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 31, S 8, H B 64022, I/A 13 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08