MONGAY CAZCARRA ANGEL
Informe ejecutivo de MONGAY CAZCARRA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MONGAY CAZCARRA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGAY CAZCARRA ANGEL
Empresa: PIROBLOC SA
Apoderado Solidario
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 195, S 8, H B 24286, I/A 34 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: PIROBLOC SA
Administrador Solidario
- Mongay Cazcarra Angel
- Mongay Hernando Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 194, S 8, H B 24286, I/A 32 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: PIROBLOC SA
Administrador Solidario
- Mongay Cazcarra Angel
- Mongay Hernando Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 193, S 8, H B 24286, I/A 31 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Empresa: PIROBLOC SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20742 , F 193, S 8, H B 24286, I/A 31 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Empresa: SOINFLUID SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 14 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Empresa: SOINFLUID SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 32, S 8, H B 64022, I/A 14 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Empresa: PIROBLOC SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8307 , F 101, S 8, H B 24286, I/A 27 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: PIROBLOC SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8307 , F 101, S 8, H B 24286, I/A 27 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: SOINFLUID SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 31, S 8, H B 64022, I/A 13 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Empresa: SOINFLUID SA
Administrador Unico
- Mongay Cazcarra Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 31, S 8, H B 64022, I/A 13 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
VER MAS ACTOS
Información de MONGAY CAZCARRA ANGEL
Mostramos los datos de MONGAY CAZCARRA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGAY CAZCARRA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos