CARRAIXET INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARRAIXET INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/02/2013
Nombres Anteriores
- SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Romero Bailach Josefa
VINCULACIONES DE CARRAIXET INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARRAIXET INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | PRESI.GEST. | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
Gasco Antoni Miguel Angel | Secretario | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
Gasco Antoni Miguel Angel | Consejero | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
Gasco Romero Maria Jose | Consejero | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 22/07/2014 | 05/04/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2016 | 05/04/2017 |
Romero Bailach Josefa | Presidente | 14/02/2013 | 05/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARRAIXET INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 147, S 8, H M 553355, I/A 7 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
- Baja de la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable con fecha 24 de marzo de 2017, al haber quedado autorizada e inscrita en los Registros de la CNMV la absorción de la misma por el Fondo denominado "BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 147, S 8, H M 553355, I/A 7 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 145, S 8, H M 553355, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
- CARRAIXET INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 145, S 8, H M 553355, I/A 5 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 145, S 8, H M 553355, I/A 5 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 144, S 8, H M 553355, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 144, S 8, H M 553355, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 144, S 8, H M 553355, I/A 3 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 144, S 8, H M 553355, I/A 3 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: SOFINAYMI INVERSIONES SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30750 , F 143, S 8, H M 553355, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-28