SOF WEISS INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PARTIDA VINTEMS S/N
Código Postal 12530
Municipio Borriana/Burriana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SOF WEISS INTERNACIONAL SL
CIF B98182868
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 01/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Vicent Jorge Vicente
Propietario VASILISA EUROGROUP SL
VINCULACIONES DE SOF WEISS INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOF WEISS INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Vicent Jorge Vicente | Administrador Unico | 15/10/2009 | 03/04/2017 |
Petit Dosda Jaime | Apoderado | 07/10/2011 | 03/04/2017 |
VASILISA EUROGROUP SL | Socio Unico | 26/08/2016 | 03/04/2017 |
Azulay Tapiero Elias | Apoderado | 16/10/2009 | 07/10/2011 |
ACTOS BORME DE SOF WEISS INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 1249, F 148, S 8, H CS 38158, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 1249, F 148, S 8, H CS 38158, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 1249, F 148, S 8, H CS 38158, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-12
- C/ PARTIDA VINTEMS S/N (BURRIANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 1249, F 147, S 8, H CS135737, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: traslado domicilio. mod. art.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688, L 1249, F 147, S 8, H CS135737, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-12
- C/ DANIEL BALACIART 4 ENTLO - OFICINA 7 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9089, L 6373, F 190, S 8, H V 135737, I/A 5 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9089, L 6373, F 189, S 8, H V 135737, I/A 4 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9089, L 6373, F 189, S 8, H V 135737, I/A 3 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-46