AZULAY TAPIERO ELIAS
Informe ejecutivo de AZULAY TAPIERO ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AZULAY TAPIERO ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AGROALIMENTARIO ALYANZE SL | Consejero Delegado | 21/07/2016 | |
GRUPO AGROALIMENTARIO ALYANZE SL | Consejero | 21/07/2016 | |
SOF WEISS INTERNACIONAL SL | Apoderado | 16/10/2009 | 07/10/2011 |
GB FRESH INTERNACIONAL SL | Apoderado | 30/11/2009 | 07/10/2011 |
VINCULACIONES DE AZULAY TAPIERO ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZULAY TAPIERO ELIAS
Empresa: GRUPO AGROALIMENTARIO ALYANZE SL
Consejero Delegado
- Azulay Tapiero Elias
Consejero
- Azulay Tapiero Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8939, L 6224, F 64, S 8, H V 130688, I/A 3 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
Empresa: SOF WEISS INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Azulay Tapiero Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9089, L 6373, F 189, S 8, H V 135737, I/A 3 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Empresa: GB FRESH INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Azulay Tapiero Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 115, S 8, H V 136395, I/A 3 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Empresa: GB FRESH INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Azulay Tapiero Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9108, L 6392, F 115, S 8, H V 136395, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-46
Empresa: SOF WEISS INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Azulay Tapiero Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9089, L 6373, F 189, S 8, H V 135737, I/A 2 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-46
Información de AZULAY TAPIERO ELIAS
Mostramos los datos de AZULAY TAPIERO ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZULAY TAPIERO ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos