INNOMINES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 214
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INNOMINES SL
CIF B65067449
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/03/2009
Nombres Anteriores
- SOCIEDADES GENERACION EXPRES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INNOMINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOMINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Freixa Solanas Maria | Liquidador | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Freixa Solanas Maria | Administrador Solidario | 02/11/2020 | 09/02/2023 |
Umbert Rexach Enric | Administrador Solidario | 02/11/2020 | 09/02/2023 |
Freixa Solanas Maria | Administrador Unico | 21/01/2015 | 02/11/2020 |
Goma Piera Salvador | Administrador Solidario | 18/04/2009 | 21/01/2015 |
Puyuelo Umbert Ignacio Roque | Administrador Solidario | 18/04/2009 | 21/01/2015 |
ACTOS BORME DE INNOMINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 151, S 8, H B 381392, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 151, S 8, H B 381392, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 151, S 8, H B 381392, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 151, S 8, H B 381392, I/A 3 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 151, S 8, H B 381392, I/A 3 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-08
Empresa: SOCIEDADES GENERACION EXPRES SL
- INNOMINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 150, S 8, H B 381392, I/A 2 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: SOCIEDADES GENERACION EXPRES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 150, S 8, H B 381392, I/A 2 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: SOCIEDADES GENERACION EXPRES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 150, S 8, H B 381392, I/A 2 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: SOCIEDADES GENERACION EXPRES SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Empresa: SOCIEDADES GENERACION EXPRES SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08