SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Sanz Pastor, 10
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL
CIF B09439860
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 18/02/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martin Jose Manuel | Apoderado Solidario | 23/02/2009 | 01/10/2013 |
Gonzalez Moreno Sara | Liquidador | 01/10/2013 | 01/10/2013 |
Gonzalez Moreno Sara | Administrador Unico | 23/02/2009 | 01/10/2013 |
Martin De Rioja Ana | Apoderado Solidario | 23/02/2009 | 01/10/2013 |
Moreno Velasco Maria Carmen Gema | Apoderado Solidario | 23/02/2009 | 01/10/2013 |
Gonzalez Martin Jose Manuel | Administrador Unico | 23/02/2009 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 224, S 8, H BU 10427, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 224, S 8, H BU 10427, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 224, S 8, H BU 10427, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 224, S 8, H BU 10427, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-166-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 223, S 8, H BU 10427, I/A 3 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-09
- C/ GENERAL SANZ PASTOR 10 BAJO (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 222, S 8, H BU 10427, I/A 2 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-09
- La construcción y gestión de promociones en su sentido más amplio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 222, S 8, H BU 10427, I/A 2 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-09