GONZALEZ MORENO SARA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MORENO SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ MORENO SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONMA SUMINISTROS INTERNACIONALES SL | Administrador Unico | 18/09/2020 | 28/04/2023 |
GONMA SUMINISTROS INTERNACIONALES SL | Liquidador Solidario | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
GONZALEZ MORENO ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 23/12/2021 | 28/04/2023 |
GONZALEZ MORENO ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL | Administrador Solidario | 15/11/2017 | 23/12/2021 |
GERONIMO SUMINISTROS INTERNACIONALES SL | Liquidador Unico | 02/10/2020 | 02/10/2020 |
GERONIMO SUMINISTROS INTERNACIONALES SL | Socio Unico | 15/11/2017 | 02/10/2020 |
GERONIMO SUMINISTROS INTERNACIONALES SL | Administrador Unico | 15/11/2017 | 02/10/2020 |
SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL | Liquidador | 01/10/2013 | 01/10/2013 |
SOCIEDAD GESTORA VIVIENDA FACIL SL | Administrador Unico | 23/02/2009 | 01/10/2013 |
CANTERAS Y EXPLOTACIONES DE ROCA ORNAMENTAL SL | Liquidador | 25/07/2012 | 25/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ MORENO SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MORENO SARA
Administrador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 40, S 8, H BU 17162, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-09
Empresa: GONMA SUMINISTROS INTERNACIONALES SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Moreno Sara
- Mayora Torre Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774, L 565, F 187, S 8, H BU 18271, I/A 2 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-09
Empresa: GONMA SUMINISTROS INTERNACIONALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774, L 565, F 187, S 8, H BU 18271, I/A 2 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-09
Administrador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 40, S 8, H BU 17162, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-09
Administrador Solidario
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 40, S 8, H BU 17162, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-09
Liquidador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 34, S 8, H BU 17161, I/A 2 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-09
Administrador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 34, S 8, H BU 17161, I/A 2 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-09
Empresa: GONMA SUMINISTROS INTERNACIONALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774, L 565, F 184, S 8, H BU 18271, I/A 1 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-09
Administrador Solidario
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 37, S 8, H BU 17162, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-09
Administrador Unico
- Gonzalez Moreno Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 31, S 8, H BU 17161, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-09
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MORENO SARA
Mostramos los datos de GONZALEZ MORENO SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MORENO SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos