SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA
CIF A82049883
Capital Social 7.1172E7 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberdi Alonso Carlos | Consejero | 05/02/2010 | 23/12/2010 |
Chicot Alvarez Jose Manuel | Apoderado | 14/04/2009 | 23/12/2010 |
Cortecero Montijano Juan Antonio | Consejero | 21/07/2009 | 23/12/2010 |
Garcia Muntaner Eva Maria | Consejero | 11/03/2009 | 23/12/2010 |
Garcia Ollauri Carmelo Moises | Apoderado | 21/09/2009 | 23/12/2010 |
Mestre Garcia Soledad | Consejero | 21/07/2009 | 23/12/2010 |
Molina Temboury Pedro | Apoderado | 14/04/2009 | 23/12/2010 |
Montalvo Dominguez De La Torre Jaime | Consejero | 23/12/2010 | |
Morandeira Carreira Purificacion | Consejero | 21/07/2009 | 23/12/2010 |
Perez Sanchez Fernando | Consejero | 21/07/2009 | 23/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 88 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 88 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 88 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 87 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 86 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 86 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Capital Anterior: | 47.172.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 71.172.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 186, S 8, H M 216558, I/A 85 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 186, S 8, H M 216558, I/A 84 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 185, S 8, H M 216558, I/A 83 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28