MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION
Informe ejecutivo de MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA | Consejero | 21/07/2009 | 23/12/2010 |
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA S.M.E | Consejero | 04/06/2009 | 18/08/2010 |
VINCULACIONES DE MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 188, S 8, H M 216558, I/A 88 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Consejero
- Durantez Gil Isabel
- Figa Lopez-palop Maria Jesus
- Garcia Herrera Ricardo
- Morandeira Carreira Purificacion
- Sereno Alvarez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 212, S 8, H M 284323, I/A 108 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Consejero
- Bonilla Arjona Francisco Javier
- Cortecero Montijano Juan Antonio
- Morandeira Carreira Purificacion
- Rodriguez Alvarez Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 180, S 8, H M 216558, I/A 74 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Consejero
- Morandeira Carreira Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 200, S 8, H M 284323, I/A 87 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-28
Información de MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION
Mostramos los datos de MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORANDEIRA CARREIRA PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos