SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA - EXTINGUIDA
Municipio Vilassar de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA
CIF A43244094
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gay Colldeforns Montserrat | Administrador Concursal | 06/06/2012 | 02/12/2013 |
Lozano Barrachina Noguerol Eva | Apoderado | 09/03/2011 | 02/12/2013 |
Lozano Giner Eduardo | Administrador Unico | 06/06/2012 |
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 121, S 8, H B 166599, I/A 24 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 802/2011, AUTO FIRME DE FECHA 30/10/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 121, S 8, H B 166599, I/A 24 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 121, S 8, H B 166599, I/A 24 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 802/2011, AUTO FIRME DE FECHA 08/06/2012, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 205, S 8, H B 166599, I/A 23 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 204, S 8, H B 166599, I/A 22 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 802/2011, AUTO FIRME DE FECHA 23/11/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, Y AUTO FIRME DE FECHA 21/03/12,APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 204, S 8, H B 166599, I/A 22 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 204, S 8, H B 166599, I/A 22 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 204, S 8, H B 166599, I/A 22 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 204, S 8, H B 166599, I/A 21 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-08