GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERBYTE SA | Administrador Concursal | 16/07/2014 | |
INVERSIONES ISMON 2012 SL | Administrador Unico | 23/09/2013 | |
AGP APLICACIONS DE LA FUSTA SL | Administrador Concursal | 10/08/2012 |
VINCULACIONES DE GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT
Empresa: ARO PUBLICIDAD SL
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24363 , F 30, S 8, H B 68587, I/A 10 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: ARO PUBLICIDAD SL
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24363 , F 28, S 8, H B 68587, I/A 7 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
Empresa: INTERBYTE SA
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32217 , F 202, S 8, H B 63962, I/A 13 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Empresa: SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 121, S 8, H B 166599, I/A 24 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Empresa: INVERSIONES ISMON 2012 SL
Administrador Unico
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43947 , F 123, S 8, H B 442528, I/A 1 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-08
Empresa: AGP APLICACIONS DE LA FUSTA SL
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27859 , F 144, S 8, H B 124412, I/A 5 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Empresa: NO DOMAIN PRODUCTIONS SL
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36795 , F 130, S 8, H B 286728, I/A 5 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Empresa: SOCIEDAD DE INVERSIONES CIFOR SA
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29953 , F 204, S 8, H B 166599, I/A 22 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Empresa: NO DOMAIN PRODUCTIONS SL
Administrador Concursal
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36795 , F 129, S 8, H B 286728, I/A 4 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL GERPER SL
Administrador Solidario
- Garcia Campoy Gerard
- Gay Colldeforns Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41319 , F 201, S 8, H B 390077, I/A 2 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-08
VER MAS ACTOS
Información de GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT
Mostramos los datos de GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAY COLLDEFORNS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos