TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lago Ontario, 53
Código Postal 28411
Municipio Moralzarzal
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL
CIF B85321065
Capital Social 121467.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 18/01/2008
Nombres Anteriores
- SOBERIA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tellez Cruz Manuel
VINCULACIONES DE TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tellez Cruz Manuel | Administrador Unico | 15/07/2014 | 14/02/2022 |
Tellez Cruz Manuel | Socio Unico | 24/07/2014 | 14/02/2022 |
Cruz Sola Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 15/07/2014 | |
Tellez Cruz Eva-maria | Administrador Solidario | 15/07/2014 | |
Tellez Cruz Manuel | Administrador Solidario | 15/07/2014 |
ACTOS BORME DE TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 130, S 8, H M 501362, I/A 6 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL
Nif:B85321065
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Parte Dispositiva:
INSCRIPCION DEL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO Y DE CONCLUSION DEL MISMO; CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:02/11/2021
Número Procedimiento Concursal:621/2021
Datos Registrales:
Tomo:
27820
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-501362
Inscripción:
6
Fecha Inscripción14/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 130, S 8, H M 501362, I/A 6 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TCIDE GRUPO EMPRESARIAL SL
Nif:B85321065
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Parte Dispositiva:
INSCRIPCION DEL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO Y DE CONCLUSION DEL MISMO; CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:02/11/2021
Número Procedimiento Concursal:621/2021
Datos Registrales:
Tomo:
27820
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-501362
Inscripción:
6
Fecha Inscripción14/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 130, S 8, H M 501362, I/A 6 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 130, S 8, H M 501362, I/A 6 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 118.461,00 | Euros |
Capital Actual: | 121.467,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.940,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 129, S 8, H M 501362, I/A 5 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 129, S 8, H M 501362, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 129, S 8, H M 501362, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 129, S 8, H M 501362, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 129, S 8, H M 501362, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Empresa: SOBERIA SL
- C/ LAGO ONTARIO, NUMERO 53 (MORALZARZAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 123, S 8, H M 501362, I/A 2 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-28