SMARTCHECK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 49
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SMARTCHECK SL
CIF B84130970
Actividad Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 08/10/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SMARTCHECK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMARTCHECK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montarello Natale Ronald | Administrador Unico | 04/03/2019 | 11/02/2021 |
Pardo De Andrade Javier Gaspar | Liquidador | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
De Vicente Lopez Fernando | Administrador Solidario | 21/02/2019 | 04/03/2019 |
Montarello Natale Ronald | Administrador Solidario | 04/03/2019 | |
Penglis Steven | Administrador Solidario | 11/02/2019 |
ACTOS BORME DE SMARTCHECK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 113, S 8, H M 369342, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 113, S 8, H M 369342, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 113, S 8, H M 369342, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 113, S 8, H M 369342, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 8 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 7 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-28