MONTARELLO NATALE RONALD
Informe ejecutivo de MONTARELLO NATALE RONALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTARELLO NATALE RONALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMARTCHECK SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | 11/02/2021 |
SMARTPLAN SPAIN SL | Administrador Unico | 24/06/2019 | 30/10/2019 |
SMARTPLAN SPAIN SL | Administrador Solidario | 24/06/2019 | |
SMARTCHECK SL | Administrador Solidario | 04/03/2019 |
VINCULACIONES DE MONTARELLO NATALE RONALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTARELLO NATALE RONALD
Empresa: SMARTCHECK SL
Administrador Unico
- Montarello Natale Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 113, S 8, H M 369342, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: SMARTPLAN SPAIN SL
Administrador Unico
- Montarello Natale Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 122, S 8, H M 369343, I/A 4 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: SMARTPLAN SPAIN SL
Administrador Unico
- Montarello Natale Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 121, S 8, H M 369343, I/A 3 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: SMARTPLAN SPAIN SL
Administrador Solidario
- De Vicente Lopez Fernando
- Montarello Natale Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 121, S 8, H M 369343, I/A 3 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: SMARTCHECK SL
Administrador Unico
- Montarello Natale Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Empresa: SMARTCHECK SL
Administrador Solidario
- De Vicente Lopez Fernando
- Montarello Natale Ronald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20838 , F 112, S 8, H M 369342, I/A 9 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Información de MONTARELLO NATALE RONALD
Mostramos los datos de MONTARELLO NATALE RONALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTARELLO NATALE RONALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos