SMART SALES MARKETING&VENTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Roque, 3
Código Postal 28140
Municipio Fuente el Saz de Jarama
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
CIF B86435518
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 23/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Maroto Raul | Liquidador Solidario | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Ruiz Maroto Raul | Administrador Solidario | 18/11/2015 | 02/03/2018 |
Saguar Fonseca Maria-del-carmen | Apoderado | 22/04/2013 | 02/03/2018 |
Sanchez Vila Javier | Liquidador Solidario | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Sanchez Vila Javier | Administrador Solidario | 18/11/2015 | 02/03/2018 |
Berrocal Navacerrada Felix Ruben | Apoderado | 03/04/2012 | 22/04/2016 |
Armesto Vilar Marc | Administrador Solidario | 24/03/2014 | 18/11/2015 |
Berrocal Navacerrada Felix Ruben | Administrador Solidario | 24/03/2014 | 18/11/2015 |
Niño Rodriguez Alejandro | Administrador Solidario | 24/03/2014 | 18/11/2015 |
Berrocal Navacerrada Felix Ruben | Administrador Unico | 22/04/2013 | 24/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 186, S 8, H M 535325, I/A 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 186, S 8, H M 535325, I/A 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 186, S 8, H M 535325, I/A 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 186, S 8, H M 535325, I/A 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 186, S 8, H M 535325, I/A 7 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 185, S 8, H M 535325, I/A 6 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 185, S 8, H M 535325, I/A 6 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 185, S 8, H M 535325, I/A 5 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 185, S 8, H M 535325, I/A 5 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 185, S 8, H M 535325, I/A 5 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28