SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN
Informe ejecutivo de SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMART SALES MARKETING&VENTAS SL | Apoderado | 22/04/2013 | 02/03/2018 |
HUBTALENT CONSULTORIA ESTRATEGICA Y SOLUCIONES INFORMATICAS SL | Administrador Unico | 24/10/2012 | 07/10/2013 |
SMART SALES MARKETING&VENTAS SL | Administrador Unico | 03/04/2012 | 22/04/2013 |
VINCULACIONES DE SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN
Administrador Unico
- Saguar Fonseca Maria-del-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30320 , F 142, S 8, H M 545762, I/A 2 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
Apoderado
- Saguar Fonseca Maria-del-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 184, S 8, H M 535325, I/A 4 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
Administrador Unico
- Saguar Fonseca Maria-del-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 183, S 8, H M 535325, I/A 3 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Administrador Unico
- Saguar Fonseca Maria-del-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30320 , F 141, S 8, H M 545762, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Empresa: SMART SALES MARKETING&VENTAS SL
Administrador Unico
- Saguar Fonseca Maria-del-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29752 , F 180, S 8, H M 535325, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-28
Información de SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN
Mostramos los datos de SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGUAR FONSECA MARIA-DEL-CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos