SMART GLOBAL SOLUTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monforte, 13
Código Postal 15007
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SMART GLOBAL SOLUTION SL
CIF B70235460
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
VINCULACIONES DE SMART GLOBAL SOLUTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SMART GLOBAL SOLUTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Sanchez Maria Del Pilar | Liquidador | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
Fernandez Sanchez Maria Del Pilar | Administrador Unico | 08/05/2018 | 28/11/2022 |
Fernandez Sanchez Maria Del Pilar | Socio Unico | 08/05/2018 | 28/11/2022 |
Fernandez Sanchez Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 25/01/2012 | 08/05/2018 |
Verdia Felipez Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 25/01/2012 | 08/05/2018 |
Gonzalez Verdia Maria Jose | Administrador Unico | 09/02/2010 | 25/01/2012 |
Fernandez Sanchez Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 12/01/2010 | 09/02/2010 |
Gonzalez Verdia Maria Jose | Administrador Mancomunado | 12/01/2010 | 09/02/2010 |
ACTOS BORME DE SMART GLOBAL SOLUTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-15
- C/ MONFORTE 13 1º DC (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio social..Relativo a la remuneración de los Administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-15