FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA RIOJA SA | Apoderado | 30/11/2022 | |
NEDGIA NAVARRA SA | Apoderado | 14/10/2022 | |
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado | 15/09/2022 | |
NEDGIA SA | Apoderado | 24/06/2022 | |
NEDGIA GALICIA SA | Apoderado | 06/04/2022 | |
NEDGIA CEGAS SA | Apoderado Solidario | 08/02/2022 | |
NEDGIA CATALUNYA SA | Apoderado Solidario | 03/02/2022 | |
NEDGIA BALEARS SA | Apoderado | 28/01/2022 | |
NEDGIA ANDALUCIA SA | Apoderado Solidario | 24/01/2022 | |
NEDGIA ARAGON SA | Apoderado Solidario | 24/01/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: SMART GLOBAL SOLUTION SL
Liquidador
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
Empresa: SMART GLOBAL SOLUTION SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Liquidador
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 93, S 8, H C 45880, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Apoderado
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 179, S 8, H LO 676, I/A 343 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-26
Empresa: XURIXESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 118, S 8, H C 30104, I/A 10 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-15
Empresa: NEDGIA NAVARRA SA
Apoderado
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 75, S 8, H NA 3433, I/A 305 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-31
Empresa: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 183, S 8, H TO 14104, I/A 251 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-45
Empresa: NEDGIA SA
Apoderado
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41032 , F 108, S 8, H M 664917, I/A 74 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Empresa: NEDGIA GALICIA SA
Apoderado
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 206, S 8, H SC 6171, I/A 356 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-15
Empresa: NEDGIA CEGAS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6369, L 3674, F 192, S 8, H V 24907, I/A 343 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-46
Empresa: NEDGIA CATALUNYA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48022 , F 184, S 8, H B 279362, I/A 302 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos