GLOBAL LEISURE & SPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rosa de los Vientos, 35
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GLOBAL LEISURE & SPA SL
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 25/03/2014
Nombres Anteriores
- SLONCE MARKETING AND MERCHANDISING COORDINATION CENTER SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Kramoris Beata Maria
VINCULACIONES DE GLOBAL LEISURE & SPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL LEISURE & SPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kramoris Beata Maria | Socio Unico | 08/04/2014 | 13/07/2021 |
Kramoris Beata Maria | Administrador Unico | 08/04/2014 | 13/07/2021 |
Kramoris Beata Maria | Liquidador | 13/07/2021 | 13/07/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL LEISURE & SPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 44, S 8, H TF 53456, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 44, S 8, H TF 53456, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 44, S 8, H TF 53456, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 44, S 8, H TF 53456, I/A 3 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-38
- GLOBAL LEISURE & SPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 44, S 8, H TF 53456, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 43, S 8, H TF 53456, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 43, S 8, H TF 53456, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-38
Dirección:AVDA DE LOS VIENTOS 35 - RESIDENCIAL FRANZAC. LOCA (ADEJE)
Comienzo de operaciones:25/03/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:1.- 7911.- Actividades de las agencias de viajes. 2.- 7912.- Actividades de los operadores turísticos. 3.- 7990.- Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. Además podrá realizar las siguientes otras actividades: 4. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 43, S 8, H TF 53456, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-38