SKK DISTRIBUCION DE REFRIGERACION SRL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social SKK DISTRIBUCION DE REFRIGERACION SRL
CIF B27714534
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SKK DISTRIBUCION DE REFRIGERACION SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKK DISTRIBUCION DE REFRIGERACION SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE SA FERREIRA GARCIA QUINAZ MANUEL JOSE | Liquidador | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Dos Santos Moreira David | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | 13/03/2013 |
Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | 13/03/2013 |
Garcia Canela Fernando | Apoderado | 04/08/2011 | 13/03/2013 |
Dos Santos Moreira David | Administrador Unico | 04/08/2011 |
ACTOS BORME DE SKK DISTRIBUCION DE REFRIGERACION SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 22, S 8, H PO 46871, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 22, S 8, H PO 46871, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 22, S 8, H PO 46871, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-36
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 22, S 8, H PO 46871, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 21, S 8, H PO 46871, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 21, S 8, H PO 46871, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 21, S 8, H PO 46871, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 21, S 8, H PO 46871, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-36