FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL
Informe ejecutivo de FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOPAIR SA | Consejero | 19/04/2012 | 15/09/2015 |
SKK DISTRIBUCION DE REFRIGERACION SRL | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 | 13/03/2013 |
SOLINFITNESS CLUB MALAGA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/09/2011 | |
SOLINFITNESS CLUB MALAGA SL | Consejero | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL
Empresa: SOPAIR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- DE SA FERREIRA GARCIA QUINAZ MANUEL JOSE
- Dos Santos Moreira David
- Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28417 , F 110, S 8, H M 25019, I/A 25 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Administrador Mancomunado
- Dos Santos Moreira David
- Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 22, S 8, H PO 46871, I/A 4 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-36
Empresa: SOPAIR SA
Consejero
- DE SA FERREIRA GARCIA QUINAZ MANUEL JOSE
- Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28417 , F 110, S 8, H M 25019, I/A 24 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: SOLINFITNESS CLUB MALAGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dos Santos Lima Amorim Jose Luis
- Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel
- Pintado Silveira Lobo Joao Manuel
Consejero
- Dos Santos Lima Amorim Jose Luis
- Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel
- Pintado Silveira Lobo Joao Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20566 , F 19, S 8, H M 364069, I/A 15 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Administrador Mancomunado
- Dos Santos Moreira David
- Falcao D'avila E Pereira Rui Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503, L 3503, F 21, S 8, H PO 46871, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-36
Información de FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL
Mostramos los datos de FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALCAO D'AVILA E PEREIRA RUI MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos