SIVANA GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elcano, 25
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SIVANA GLOBAL SL
CIF B95950010
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/02/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SIVANA GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIVANA GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Yañez Britos Nemesio | Administrador Unico | 16/07/2020 | 26/05/2021 |
Yañez Britos Nemesio | Liquidador | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
Peña Arana Javier | Administrador Solidario | 28/02/2019 | 16/07/2020 |
Yañez Britos Nemesio | Administrador Solidario | 28/02/2019 | 16/07/2020 |
ACTOS BORME DE SIVANA GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 4 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 4 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 4 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 4 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 96, S 8, H BI 73053, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48
Dirección:C/ ELCANO 25 5º - CENTRO (BILBAO)
Comienzo de operaciones:22/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La creación, desarrollo y comercialización de tecnología
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 96, S 8, H BI 73053, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48