PEÑA ARANA JAVIER
Informe ejecutivo de PEÑA ARANA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑA ARANA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROWNIS INTERNATIONAL COMPANY SL | Administrador Unico | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE PEÑA ARANA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA ARANA JAVIER
Empresa: SIVANA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Peña Arana Javier
- Yañez Britos Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 98, S 8, H BI 73053, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: SIVANA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Peña Arana Javier
- Yañez Britos Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 96, S 8, H BI 73053, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-48
Empresa: VIÑAS GOLF SL
Liquidador
- Manene Cerrageria Rafael
- Peña Arana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 222, S 8, H BI 43500, I/A 7 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Empresa: VIÑAS GOLF SL
Administrador Solidario
- Manene Cerrajeria Rafael
- Peña Arana Javier
Liquidador
- Manene Cerrageria Rafael
- Peña Arana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 222, S 8, H BI 43500, I/A 7 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Empresa: VIÑAS GOLF SL
Administrador Solidario
- Manene Cerrajeria Rafael
- Peña Arana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 221, S 8, H BI 43500, I/A 4 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
Empresa: VIÑAS GOLF SL
Administrador Mancomunado
- Jose Ramon Foraster Bastida
- Manene Cerrajeria Rafael
- Peña Arana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 221, S 8, H BI 43500, I/A 4 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
Empresa: CROWNIS INTERNATIONAL COMPANY SL
Administrador Unico
- Peña Arana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5181 , F 112, S 8, H BI 57720, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-48
Información de PEÑA ARANA JAVIER
Mostramos los datos de PEÑA ARANA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA ARANA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos