SISTEMES ENERGETICS CONESA II SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marina, 16
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SISTEMES ENERGETICS CONESA II SA
CIF A64221641
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 12/05/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario IBERENOVA PROMOCIONES SA
VINCULACIONES DE SISTEMES ENERGETICS CONESA II SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMES ENERGETICS CONESA II SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astiz Barrenechea Unai | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | 11/10/2013 |
Domingo Triado Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2009 | 11/10/2013 |
Fabra Godo Cayo | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2009 | 11/10/2013 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado | 11/08/2011 | 11/10/2013 |
IBERENOVA PROMOCIONES SA | Socio Unico | 06/04/2011 | 11/10/2013 |
Iñarritu Ibarreche Juan Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2009 | 11/10/2013 |
Monzon Arribas Teodoro | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2009 | 11/10/2013 |
Poncela Sanpedro Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2009 | 11/10/2013 |
Sanchez Alciturri Diez Luis | Apoderado Solidario | 24/11/2009 | 11/10/2013 |
Sodupe Roure Jaime | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | 11/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SISTEMES ENERGETICS CONESA II SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42641 , F 80, S 8, H B 329805, I/A 12 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42641 , F 74, S 8, H B 329805, I/A 11 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42641 , F 74, S 8, H B 329805, I/A 11 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38657 , F 38, S 8, H B 329805, I/A 10 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38657 , F 38, S 8, H B 329805, I/A 9 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
- CL MARINA 16-18 P.39 PTA.B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38657 , F 38, S 8, H B 329805, I/A 8 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los Artículos 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21y 23 por cambio de estructura del organo de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 51, S 8, H BI 55125, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 51, S 8, H BI 55125, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 51, S 8, H BI 55125, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 51, S 8, H BI 55125, I/A 5 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48