IBERDROLA RENOVABLES SA - EXTINGUIDA
Provincia Cantabria
Razón Social IBERDROLA RENOVABLES SA
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Página Web www.iberdrolarenovables.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE IBERDROLA RENOVABLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERDROLA RENOVABLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Rodriguez Iñigo | Apoderado Solidario | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
Alvarez Ibañez Gorka | Apoderado Solidario | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
Amigo Mateos Manuel | PresComAuCum | 08/04/2010 | 18/07/2011 |
Amigo Mateos Manuel | Consejero | 08/04/2010 | 18/07/2011 |
Amigo Mateos Manuel | MiemComAuCum | 08/04/2010 | 18/07/2011 |
Anton Garcia Nicolas | Apoderado Mancomunado | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
Arevalo Uriarte Irene | Apoderado Mancomunado | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
Arias Coterillo Fernando Julio | Apoderado Solidario | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
Arrieta Calleja Jose-antonio | Apoderado Solidario | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
Azorin Cuadrillero Javier | Apoderado Mancomunado | 13/07/2010 | 18/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IBERDROLA RENOVABLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 168, S 8, H V 130102, I/A 37 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 168, S 8, H V 130102, I/A 37 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-46
- Se ratifica el nombramiento de Don Aurelio Izquierdo Gómez como consejero designado por COOPTACION en virtud de acuerdoadoptado por el consejo de administración el 21 de junio de2.010 -objeto de la inscripción 28& -, teniendo como límitesu mandato el 5 de noviembre de 2012
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 168, S 8, H V 130102, I/A 36 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-46
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 167, S 8, H V 130102, I/A 35 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-46
- A los efectos de lo previsto en el art.173.1 LSC la pagina web de la sociedad es www.iberdrolarenovables.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 167, S 8, H V 130102, I/A 34 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-46
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Barquin Morales Imanol
- Barquin Morales Imanol
- Barrondo Arechaga Jon
- Burguera Perez Ivan
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Casas Txintxurreta Pablo
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Diez Alustiza Roberto
- Fernandez Albendea Roberto
- Fernandez Albendea Roberto
- Figueroa Bahillo Jose Angel
- Gimenez Tamayo Elena
- Hernando Isla Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaguirre Nazar Jose
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Martinez Perez Jesus
- Menjon Erizmendi Alberto
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rojo Sevillano Felix
- Saitua Iribar Martin
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Urquidi Garcia Javier
- Ybarra Echavarria Luis
- Ybarra Echavarria Luis
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 167, S 8, H V 130102, I/A 33 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2011-23-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 166, S 8, H V 130102, I/A 32 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-46
Apoderado
- Aguirre Uzquiano Gregorio
- Alaña Latxiondo Jose Miguel
- Arias Coterillo Fernando Julio
- Arrieta Blanco Javier
- Arriola Alcibar Itziar
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Azorin Cuadrillero Javier
- Azorin Cuadrillero Javier
- Azorin Cuadrillero Javier
- Azorin Cuadrillero Javier
- Barquin Morales Imanol
- Barquin Morales Imanol
- Barquin Morales Imanol
- Barquin Morales Imanol
- Barrondo Arechaga Jon
- Bartrina Prat Andres
- Bartrina Prat Andres
- Bassy Iza Alvaro
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Buitrago Montoro Ana Isabel
- Burguera Perez Ivan
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Calvo Hernaez Cesar
- Casas Txintxurreta Pablo
- Cifuentes Fernandez Francisco
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De Icaza De La Sota Rafael
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Del Aguila Bugnon Nuria
- Del Aguila Bugnon Nuria
- Del Aguila Bugnon Nuria
- Del Aguila Bugnon Nuria
- Del Olmo Ruiz Jose Antonio
- Del Valle Conde Jesus Maria
- Del Valle Conde Jesus Maria
- Del Valle Conde Jesus Maria
- Delgado Piera Alvaro
- Delgado Piera Alvaro
- Delgado Piera Alvaro
- Delgado Piera Alvaro
- Duran Dominguez Julia
- Duran Dominguez Julia
- Duran Dominguez Julia
- Eguinoa Garelly Maria
- Eguinoa Garelly Maria
- Eguinoa Garelly Maria
- Estevez Martin Henar
- Fernandez Albendea Roberto
- Fernandez Albendea Roberto
- Fernandez Albendea Roberto
- Fernandez Albendea Roberto
- Fernandez Uranga Salvador Luis
- Figueroa Bahillo Jose Angel
- Garay Ibarreche Borja
- Garay Ibarreche Borja
- Garay Ibarreche Borja
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Perez Javier
- Garcia Perez Javier
- Gimenez Tamayo Elena
- Gomez De Olea Alcañiz Ignacio
- Grande De Capua Maria
- Grande De Capua Maria
- Grande De Capua Maria
- Heredero Bueno Cristina
- Hernandez De Deza Sergio
- Hernandez De Deza Sergio
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernandez Muñoz Emilio Samuel
- Hernando Isla Francisco Javier
- Icaza Aburto Francisco Javier
- Icaza Aburto Francisco Javier
- Insunza Gaminde Pablo
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Jimenez Martinez Jose Luis
- Lopez Fernandez Maria Del Carmen
- Luengo Tolosa Jose Miguel
- Malo De Molina Muñoz Juan Jose
- Malo De Molina Muñoz Juan Jose
- Malo De Molina Muñoz Juan Jose
- Malo De Molina Muñoz Juan Jose
- Marin Rodenas Jorge Manuel
- Martinez Palacio Alvaro
- Martinez Perez Jesus
- Martinez Riaza Fernando
- Menjon Erizmendi Alberto
- Navarro Aranda Antonio Jose
- Navarro Aranda Antonio Jose
- Ochoa Gil Juan Pedro
- Olazabal Olarreaga Ignacio
- Olazabal Olarreaga Ignacio
- Olazabal Olarreaga Ignacio
- Pastor Zuazaga Javier
- Real De Asua Guinea Ignacio
- Relancio Alberca Javier Adrian
- Relancio Alberca Javier Adrian
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Reyes Gallur Regina
- Reyes Gallur Regina
- Rica Escuder Ana Maria
- Rica Escuder Ana Maria
- Rica Escuder Ana Maria
- Rioperez Orta Alvaro
- Rioperez Orta Alvaro
- Rodriguez Ruiz Victor Manuel
- Rodriguez Ruiz Victor Manuel
- Rubio Polo Venancio
- Santamaria Martin Angeles
- Santamaria Martin Angeles
- Santamaria Tamayo Joaquin
- Santamaria Tamayo Joaquin
- Seisdedos Fernandez Del Pino Alberto
- Seisdedos Fernandez Del Pino Alberto
- Serra Mendez Esther
- Serra Mendez Esther
- Serrano Lopez Carlos
- Serrano Lopez Carlos
- Serrano Ydigoras Eduardo
- Sojo Cirion Jose Ignacio
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Urquidi Garcia Javier
- Vazquez Garcia Dionisio
- Vazquez Garcia Dionisio
- Yarte Del Toro Alberto
- Ybarra Echavarria Luis
- Ybarra Echavarria Luis
- Ybarra Echavarria Luis
- Ybarra Echavarria Luis
- Zabalza De Frutos Ursula
- Zabalza De Frutos Ursula
- Zabalza De Frutos Ursula
- Zuñiga Benavides Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 166, S 8, H V 130102, I/A 31 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-46