SISTEMAS ENERGETICOS ALTO DO SEIXAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Arteixo, 171
Código Postal 15008
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SISTEMAS ENERGETICOS ALTO DO SEIXAL SA
CIF A15998420
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 19/05/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario NATURGY WIND SL
VINCULACIONES DE SISTEMAS ENERGETICOS ALTO DO SEIXAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMAS ENERGETICOS ALTO DO SEIXAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Carlos Javier | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Barcas Lewkowicz Hila | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Basolas Tena Antonio | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Buey Casaus Eduardo | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Dacosta Lopez Jorge Manuel | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Egea Krauel Jose Maria | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Felip Font Joan | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Fernandez Alvarez Manuel | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
Gallart Gabas Antonio | Apoderado | 05/01/2012 | 27/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SISTEMAS ENERGETICOS ALTO DO SEIXAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 161, S 8, H C 36149, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 161, S 8, H C 36149, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 161, S 8, H C 36149, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-15
- Cambia la identidad del ACCIONISTA UNICO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 161, S 8, H C 36149, I/A 6 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-15
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 161, S 8, H C 36149, I/A 6 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-15
- AVDA DE ARTEIXO 171 (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 160, S 8, H C 36149, I/A 5 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 4º: Relativo al CAPITAL SOCIAL.- Artículo 4º: Relativo al CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 160, S 8, H C 36149, I/A 5 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 75, S 8, H BI 55149, I/A 7 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 75, S 8, H BI 55149, I/A 7 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-48
Apoderado
- Alvarez Fernandez Carlos Javier
- Barcas Lewkowicz Hila
- Basolas Tena Antonio
- Berenguer Marsal Enrique
- Buey Casaus Eduardo
- Dacosta Lopez Jorge Manuel
- Egea Krauel Jose Maria
- Felip Font Joan
- Fernandez Alvarez Manuel
- Gallart Gabas Antonio
- Garcia Esteban Javier
- GAS NATURAL SDG SA
- Gomez Febrel Baltasar
- Gonzalez Samano Carlos Enrique
- Guerra Rehn David
- Juan Ferrer Rosa
- Lombardia Escudero Almudena
- Marco Real Carlos
- Martinez Castro Sergio Carlos
- Mayor Bellosta Marta
- Menendez Fernandez Jaume
- Rivero Aranda Juan Jose
- Serrano Patzig Javier
- Siso Gurriaran Magin
- Totusaus Calve Jordi
- Trepat Font Ramon
- Velasco Miranda Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 46, S 8, H BI 55149, I/A 6 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-48