NATURGY WIND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Luis, 77
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NATURGY WIND SL
CIF B64645146
Capital Social 1.93724699E7 Euros
Nombres Anteriores
- GAS NATURAL WIND 5 SL
- FENOSA WIND SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FENOSA SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE NATURGY WIND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NATURGY WIND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Valmorisco Ricardo | Apoderado | 24/10/2017 | 14/01/2021 |
Alvarez Fernandez Carlos Javier | Apoderado Mancomunado | 21/02/2011 | 14/01/2021 |
Barcas Lewkowicz Hila | Apoderado Mancomunado | 21/02/2011 | 14/01/2021 |
Barrionuevo Huelamo Marta | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 14/01/2021 |
Basolas Tena Antonio | Apoderado Mancomunado | 21/02/2011 | 14/01/2021 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado Mancomunado | 21/02/2011 | 14/01/2021 |
Calleja Martin Maria Elena | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 14/01/2021 |
Castellvi Poveda Jose Manuel | Apoderado | 06/11/2018 | 14/01/2021 |
Crespo Ferran Eduardo | Apoderado Solidario | 20/03/2014 | 14/01/2021 |
De La Cuadra Moya Jose Luis | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 14/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NATURGY WIND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 28, S 8, H M 728692, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 28, S 8, H M 728692, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- AVDA DE SAN LUIS 77 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 28, S 8, H M 728692, I/A 2 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 177, S 8, H C 46482, I/A 64 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 176, S 8, H C 46482, I/A 63 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 176, S 8, H C 46482, I/A 61 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 175, S 8, H C 46482, I/A 60 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 175, S 8, H C 46482, I/A 59 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 64, S 8, H C 46482, I/A 57 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-15
- Sociedades absorbidas: SOCIEDAD PARQUE EOLICO MOURIÑOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 64, S 8, H C 46482, I/A 56 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-15