SINGUERLIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bruc, 99
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINGUERLIN SL
CIF B08206153
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- SINGUERLIN SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Barnola Brendle Maria
VINCULACIONES DE SINGUERLIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINGUERLIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Barnola Brendle Maria | Administrador Unico | 30/01/2019 | 20/05/2019 |
Acuña Bou Francisco Javier | Secretario | 15/09/2010 | 30/01/2019 |
Acuña Bou Francisco Javier | Consejero | 15/09/2010 | 30/01/2019 |
Acuña Bou Francisco Javier | Secretario | 28/10/2015 | 30/01/2019 |
Acuña Bou Francisco Javier | Consejero | 28/10/2015 | 30/01/2019 |
Brendle Biedermann Greta | Consejero | 15/09/2010 | 30/01/2019 |
Brendle Biedermann Greta | Consejero | 28/10/2015 | 30/01/2019 |
De Barnola Brendle Maria | Consejero | 15/09/2010 | 30/01/2019 |
De Barnola Brendle Maria | Consejero Delegado | 15/09/2010 | 30/01/2019 |
De Barnola Brendle Maria | Presidente | 28/10/2015 | 30/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SINGUERLIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 45, S 8, H B 65376, I/A 23 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: SINGUERLIN SA
- (CNAE 6820)"ALQUILER DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, CUALQUIERA QUE SEA SU USO, DESTINO O NATURALEZA, YA SE TRATE DE TERRENOS, NAVES, VIVIENDAS, OFICINAS, APARCAMIENTOS U OTRO TIPO DE EDIFICACIONES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 44, S 8, H B 65376, I/A 22 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: SINGUERLIN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 44, S 8, H B 65376, I/A 22 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: SINGUERLIN SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 44, S 8, H B 65376, I/A 22 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: SINGUERLIN SA
- Denominación y forma adoptada: SINGUERLIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 44, S 8, H B 65376, I/A 22 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: SINGUERLIN SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 44, S 8, H B 65376, I/A 21 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Empresa: SINGUERLIN SA
- CL BRUC,NUMERO 99,PRINCIPAL, DESPACHO H (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 44, S 8, H B 65376, I/A 20 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: SINGUERLIN SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Empresa: SINGUERLIN SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Empresa: SINGUERLIN SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34379 , F 43, S 8, H B 65376, I/A 19 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-08