SINGLE DISTRICT SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
CIF A88472048
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/09/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario URBAN SHARE SL
VINCULACIONES DE SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aitkenhead Bran Steven | Apoderado Solidario | 15/10/2021 | 08/08/2022 |
Caceres Quezada Jorge-arturo | Apoderado Solidario | 15/10/2021 | 08/08/2022 |
Puch Herreros De Tejada Gonzalo | Apoderado | 15/10/2021 | 08/08/2022 |
Salmi Kalle Sakari | Liquidador | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
Salmi Kalle Sakari | Administrador Unico | 15/10/2021 | 08/08/2022 |
URBAN SHARE SL | Socio Unico | 24/09/2019 | 08/08/2022 |
Caceres Quezada Jorge-arturo | Administrador Unico | 24/09/2019 | 15/10/2021 |
ACTOS BORME DE SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 4 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 4 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 140, S 8, H M 703132, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 137, S 8, H M 703132, I/A 2 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 131, S 8, H M 703132, I/A 1 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 131, S 8, H M 703132, I/A 1 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28