SALMI KALLE SAKARI
Informe ejecutivo de SALMI KALLE SAKARI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALMI KALLE SAKARI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K1 KT SPAIN SA | Representante | 10/05/2023 | 24/07/2023 |
URBAN SHARE SL | Administrador Unico | 13/10/2021 | 13/04/2023 |
KODIT IO ESPAÑA SL | Administrador Unico | 12/09/2022 | 13/04/2023 |
SINGLE DISTRICT SOCIMI SA | Liquidador | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
SINGLE DISTRICT SOCIMI SA | Administrador Unico | 15/10/2021 | 08/08/2022 |
VINCULACIONES DE SALMI KALLE SAKARI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALMI KALLE SAKARI
Empresa: K1 KT SPAIN SA
Representante
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39775 , F 79, S 8, H M 706753, I/A 12 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: K1 KT SPAIN SA
Representante
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39775 , F 79, S 8, H M 706753, I/A 11 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: KODIT IO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39309 , F 208, S 8, H M 698182, I/A 9 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: URBAN SHARE SL
Administrador Unico
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 169, S 8, H M 700579, I/A 10 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: KODIT IO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39309 , F 207, S 8, H M 698182, I/A 8 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Empresa: SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
Liquidador
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
Administrador Unico
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: SINGLE DISTRICT SOCIMI SA
Administrador Unico
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39619 , F 141, S 8, H M 703132, I/A 4 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: URBAN SHARE SL
Administrador Unico
- Salmi Kalle Sakari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 166, S 8, H M 700579, I/A 7 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Información de SALMI KALLE SAKARI
Mostramos los datos de SALMI KALLE SAKARI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALMI KALLE SAKARI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos