CENTILTAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Julian Romea, 8
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social CENTILTAN SL
CIF B86621448
Capital Social 80000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/12/2012
Nombres Anteriores
- SIMESP SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario CENTIL ASSETS SL
Auditor Garcia Corces Juan Pablo
VINCULACIONES DE CENTILTAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTILTAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTIL ASSETS SL | Administrador Unico | 07/08/2018 | 05/12/2019 |
CENTIL ASSETS SL | Socio Unico | 07/08/2018 | 05/12/2019 |
Diaz Otero Lopez Maria Victoria | Presidente | 21/02/2013 | 05/12/2019 |
Diaz Otero Lopez Maria Victoria | Consejero | 21/02/2013 | 05/12/2019 |
Dominguez Bernaldo De Quiros Antonio Luis | Auditor Suplente | 15/10/2014 | 05/12/2019 |
Farnos Diaz-otero Jorge | Representante | 21/10/2013 | 05/12/2019 |
Garcia Corces Juan Pablo | Auditor | 15/10/2014 | 05/12/2019 |
Garralda Garre Luis Maria | Consejero | 21/02/2013 | 05/12/2019 |
CENTIL ASSETS SL | Secretario | 21/10/2013 | 07/08/2018 |
CENTIL ASSETS SL | Consejero Delegado | 21/10/2013 | 07/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTILTAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 168, S 8, H MU 95102, I/A 6 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 168, S 8, H MU 95102, I/A 6 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 168, S 8, H MU 95102, I/A 6 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 167, S 8, H MU 95102, I/A 4 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 167, S 8, H MU 95102, I/A 3 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-30
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 80.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 167, S 8, H MU 95102, I/A 3 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 167, S 8, H MU 95102, I/A 3 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 167, S 8, H MU 95102, I/A 3 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-30
- PLAZA JULIAN ROMEA 8 1º B (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 166, S 8, H MU 95102, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-30
- Adquirir, construir, fabricar, importar, disponer, exportar, y en general negociar con toda clase de maquinaria, equipo materias primas y cualesquiera otros elementos necesarios a las empresas en las que tenga participación social o relación comercial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30697 , F 169, S 8, H M 552399, I/A 5 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28