SILUZ OMKAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llull, 63
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SILUZ OMKAR SL
CIF B66376427
Capital Social 57600.0 Euros
Actividad Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Fecha de Constitución 01/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Puchades Esteve Luis
VINCULACIONES DE SILUZ OMKAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILUZ OMKAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puchades Esteve Luis | Administrador Unico | 28/12/2015 | 13/12/2016 |
Martinez Perez Leire Lorea | Administrador Unico | 29/04/2015 | 28/12/2015 |
Martinez Perez Leire Lorea | Administrador Mancomunado | 02/10/2014 | 29/04/2015 |
Puchades Esteve Luis | Administrador Mancomunado | 02/10/2014 | 29/04/2015 |
ACTOS BORME DE SILUZ OMKAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 202, S 8, H B 457471, I/A 4 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 498/2016, AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DE CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 202, S 8, H B 457471, I/A 4 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 202, S 8, H B 457471, I/A 3 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 202, S 8, H B 457471, I/A 3 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 54.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 57.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.758,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Dirección:CL LLULL Num.63 P. 1 PTA.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/10/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:(CNAE 1419).INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08