PUCHADES ESTEVE LUIS
Informe ejecutivo de PUCHADES ESTEVE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUCHADES ESTEVE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILUZ OMKAR SL | Administrador Unico | 28/12/2015 | 13/12/2016 |
SILUZ OMKAR SL | Administrador Mancomunado | 02/10/2014 | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE PUCHADES ESTEVE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHADES ESTEVE LUIS
Empresa: SILUZ OMKAR SL
Administrador Unico
- Puchades Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 202, S 8, H B 457471, I/A 3 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: SILUZ OMKAR SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Perez Leire Lorea
- Puchades Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Empresa: SILUZ OMKAR SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Perez Leire Lorea
- Puchades Esteve Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 201, S 8, H B 457471, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Información de PUCHADES ESTEVE LUIS
Mostramos los datos de PUCHADES ESTEVE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHADES ESTEVE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos