SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santalo, 10
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL
CIF B60183795
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adell Sanchez Jorge | Apoderado | 16/06/2011 | 20/01/2021 |
De La Fuente Raistrick Nerea | Apoderado Solidario | 27/08/2014 | 20/01/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/11/2012 | 20/01/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/06/2011 | 20/01/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/07/2011 | 20/01/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 09/08/2013 | 20/01/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 20/01/2012 | 20/01/2021 |
Mateo Navarro Genaro | Apoderado | 16/06/2011 | 20/01/2021 |
Pons Estrade Laura | Apoderado | 16/06/2011 | 20/01/2021 |
Rodes Miracle Juan | Apoderado | 16/06/2011 | 20/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 175, S 8, H B 98811, I/A 38 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
- CL SANTALO Num.10 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 175, S 8, H B 98811, I/A 37 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 175, S 8, H B 98811, I/A 36 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 175, S 8, H B 98811, I/A 35 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 174, S 8, H B 98811, I/A 34 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 174, S 8, H B 98811, I/A 33 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 174, S 8, H B 98811, I/A 33 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 173, S 8, H B 98811, I/A 32 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 173, S 8, H B 98811, I/A 31 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 173, S 8, H B 98811, I/A 30 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08