THOMAS STROBL
Informe ejecutivo de THOMAS STROBL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE THOMAS STROBL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILGAN WHITE CAP HOLDINGS SPAIN SL | Administrador Solidario | 11/04/2016 | 10/10/2022 |
SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 19/04/2017 | 20/01/2021 |
VINCULACIONES DE THOMAS STROBL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE THOMAS STROBL
Empresa: SILGAN WHITE CAP HOLDINGS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Thomas Strobl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 178, S 8, H B 338814, I/A 37 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Empresa: SILGAN WHITE CAP ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Thomas Strobl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42684 , F 175, S 8, H B 98811, I/A 36 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-08
Empresa: SILGAN WHITE CAP HOLDINGS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Thomas Strobl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 174, S 8, H B 338814, I/A 28 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Información de THOMAS STROBL
Mostramos los datos de THOMAS STROBL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de THOMAS STROBL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos