SILENUS CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via de Edison, 16
Código Postal 15898
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SILENUS CONSULTORIA SL
CIF B27359587
Capital Social 142850.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 16/05/2007
Página Web www.silenus-consultoria.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL
Propietario SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL
VINCULACIONES DE SILENUS CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILENUS CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | Administrador Unico | 01/10/2013 | 30/01/2018 |
SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | Socio Unico | 20/01/2017 | 30/01/2018 |
Otero Suarez Santiago-ramon | Apoderado | 01/10/2013 | 19/09/2017 |
Garcia Alvela Gerardo Jose | Secretario | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
Garcia Novo Fernando | Vicepresidente | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
Garcia Novo Fernando | Consejero | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
Garcia Varela Alfredo | Presidente | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
Garcia Varela Alfredo | Consejero Delegado | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
Garcia Varela Alfredo | Consejero | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
SISTEMAS AUDIOVISUALES INTELSIS SL | Consejero | 25/01/2012 | 01/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SILENUS CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 123, S 8, H SC 46857, I/A 5 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 123, S 8, H SC 46857, I/A 5 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 123, S 8, H SC 46857, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 122, S 8, H SC 46857, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 122, S 8, H SC 46857, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
- VIA EDISON 16 - POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 121, S 8, H SC 46857, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "Artículo 2º.- Se fija su domicilio en Santiago de Compostela -A Coruña-, Polígono Industrial del Tambre, Vía Edison, número 16 y podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones en todo el territorio nacional o en el extranjero por acuerdo social o de los Artículo de los estatutos: "Artículo 5º.- El capital social es de ciento cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta euros -142.850,00 E- dividido en 14.285 participaciones sociales de diez euros -10,00 E- de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente del 1 al
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 121, S 8, H SC 46857, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
Capital Anterior: | 42.850,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 142.850,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 121, S 8, H SC 46857, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 121, S 8, H SC 46857, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 121, S 8, H SC 46857, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15