OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON
Informe ejecutivo de OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INTEGRALES DE FIBRA OPTICA SL | Apoderado | 09/09/2013 | 04/10/2017 |
SILENUS CONSULTORIA SL | Apoderado | 01/10/2013 | 19/09/2017 |
SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | Apoderado | 05/08/2013 | 19/09/2017 |
VINCULACIONES DE OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON
Apoderado
- Otero Suarez Santiago-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 98, S 8, H C 30510, I/A 13 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-15
Empresa: SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL
Apoderado
- Otero Suarez Santiago-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 46, S 8, H SC 44103, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-15
Empresa: SILENUS CONSULTORIA SL
Apoderado
- Otero Suarez Santiago-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 123, S 8, H SC 46857, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-15
Empresa: SILENUS CONSULTORIA SL
Apoderado
- Otero Suarez Santiago-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 122, S 8, H SC 46857, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-15
Apoderado
- Otero Suarez Santiago-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 97, S 8, H C 30510, I/A 11 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-15
Empresa: SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL
Apoderado
- Otero Suarez Santiago-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 200, S 8, H SC 44103, I/A 3 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-15
Información de OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON
Mostramos los datos de OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO SUAREZ SANTIAGO-RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos