SIGE ASCENSORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Pianista Gonzalo Soriano, 3
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIGE ASCENSORES SL
CIF B42597104
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 05/09/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único OTIS MOBILITY SA
Propietario OTIS MOBILITY SA
VINCULACIONES DE SIGE ASCENSORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGE ASCENSORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aljan Muñoz Antonio | Apoderado Mancomunado | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Aztarain Rodriguez Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Cano Abella Tamara | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Cervera Barba Javier | Apoderado Solidario | 08/07/2019 | 29/09/2020 |
Garcia Jauregui Lorea | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Garrido Rodriguez Patricio | Apoderado Solidario | 08/07/2019 | 29/09/2020 |
Lopez Gutierrez Diego Manuel | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Lucas Hernandez Amalia | Apoderado Solidario | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Marques Penedo Joao-miguel | Apoderado Mancomunado | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
Martinez Vallejo Consuelo | Apoderado Mancomunado | 05/07/2019 | 29/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIGE ASCENSORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 81, S 8, H A 161811, I/A 7 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-03
- Beneficiarias de la cesión: ZARDOYA OTIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 81, S 8, H A 161811, I/A 7 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 80, S 8, H A 161811, I/A 6 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 79, S 8, H A 161811, I/A 5 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 78, S 8, H A 161811, I/A 4 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 66, S 8, H A 161811, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-03
- Modificación de la totalidad de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 64, S 8, H A 161811, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-03
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 64, S 8, H A 161811, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 64, S 8, H A 161811, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4155 , F 64, S 8, H A 161811, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-03