CANO ABELLA TAMARA
Informe ejecutivo de CANO ABELLA TAMARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE CANO ABELLA TAMARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFETRON SL | Apoderado | 12/06/2024 | |
AUTOMATISMOS JUBER SL | Apoderado Solidario | 18/04/2024 | |
ASTUR DE TRANSPORTE VERTICAL E INGENIERIA DE ELEVACION SL | Apoderado Solidario | 18/04/2024 | |
CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS SL | Apoderado | 23/01/2024 | |
INTEGRA ASCENSORES SL | Apoderado | 20/11/2023 | |
SERVICEGROUP PUERTAS Y AUTOMATISMOS SL | Apoderado | 18/08/2023 | |
CRUXENT EDELMA ASPE SL | Apoderado Solidario | 23/05/2023 | |
ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES SL | Apoderado Solidario | 22/05/2023 | |
PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL | Apoderado | 18/05/2023 | |
ELECTROMECANICA DEL NOROESTE SA | Apoderado Solidario | 15/05/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CANO ABELLA TAMARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO ABELLA TAMARA
Empresa: SAFETRON SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 137856, I/A 11 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 199, S 8, H AS 24624, I/A 9 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-33
Empresa: AUTOMATISMOS JUBER SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 188, S 8, H VI 16337, I/A 3 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36586 , F 177, S 8, H M 217223, I/A 76 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: INTEGRA ASCENSORES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 91, S 8, H M 307828, I/A 32 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43296 , F 28, S 8, H M 764891, I/A 6 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1759 , F 100, S 8, H VI 15181, I/A 40 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-01
Empresa: TACONY SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48544 , F 141, S 8, H B 36329, I/A 11 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-08
Empresa: CRUXENT EDELMA ASPE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47868 , F 133, S 8, H B 61726, I/A 68 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42827 , F 33, S 8, H M 191750, I/A 140 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
VER MAS ACTOS
Información de CANO ABELLA TAMARA
Mostramos los datos de CANO ABELLA TAMARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO ABELLA TAMARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos