SIERRA PORTUGAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SIERRA PORTUGAL SA
Nombres Anteriores
- SIERRA CORPORATE SERVICES APOIO A GESTAO SA
VINCULACIONES DE SIERRA PORTUGAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIERRA PORTUGAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Jimenez Alberto | Apoderado | 30/06/2009 | 24/05/2012 |
Bravo Jimenez Alberto | Apoderado Solidario | 31/05/2010 | 24/05/2012 |
Bravo Jimenez Alberto | Apoderado Mancomunado | 31/05/2010 | 24/05/2012 |
Carmona E Costa Portela Alvaro | Apoderado | 30/06/2009 | 24/05/2012 |
Carvalho Marques Luis | Apoderado | 30/06/2009 | 24/05/2012 |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Director General | 24/05/2012 | |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Apoderado | 30/06/2009 | 24/05/2012 |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Apoderado Mancomunado | 31/05/2010 | 24/05/2012 |
Da Costa Sousa Texeira Cristina Manuela | Apoderado | 30/06/2009 | 24/05/2012 |
Da Costa Sousa Texeira Cristina Manuela | Apoderado Mancomunado | 31/05/2010 | 24/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIERRA PORTUGAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27597 , F 160, S 8, H M 385945, I/A 10 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27597 , F 160, S 8, H M 385945, I/A 10 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
- PRESTACION DE SERVICIOS A EMPRESAS Y OTROS AGENTES ECONOMICOS, A SABER: DESARROLLO Y GESTION INMOBILIARIA, CONSERVACION, GESTION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, AUDITORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ETC.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27597 , F 160, S 8, H M 385945, I/A 9 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
- SIERRA PORTUGAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27597 , F 160, S 8, H M 385945, I/A 9 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-249-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27597 , F 160, S 8, H M 385945, I/A 8 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Apoderado Mancomunado
- Bravo Jimenez Alberto
- D`hommee Caupers Pedro Jose
- Da Costa Sousa Texeira Cristina Manuela
- De Castro Ribeiro Joaquim Fernando
- Ferreira Fernandes Alexandra Maria Da Silva
- Guedes Antunes De Oliveira Ana Maria
- Guedes Machado Antunes De Oliveira Fernando Maria
- Lobao Organista Da Sousa Mota Ana- Celeste
- Lupi Correia De Sampaio Joao Eduardo
- Medina Barroso De Figueiredo Jose Edmundo
- Pereira Mendes Joaquim Albano Martins
- Sanchez Calvo Francisco Javier
- Sanz Gimenez Jose Florencio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21675 , F 85, S 8, H M 385945, I/A 7 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21675 , F 85, S 8, H M 385945, I/A 7 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21675 , F 85, S 8, H M 385945, I/A 6 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21675 , F 85, S 8, H M 385945, I/A 6 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28