SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Claret, 5
Código Postal 34004
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL
CIF B34252932
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jose Maria De La Sierra Gonzalez
VINCULACIONES DE SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Sierra Gonzalez Jose Maria | Administrador Unico | 10/11/2015 | |
De La Sierra Gonzalez Jose Maria | Liquidador | 10/11/2015 | 10/11/2015 |
Jose Maria De La Sierra Gonzalez | Socio Unico | 25/02/2011 | 10/11/2015 |
Jose Maria De La Sierra Gonzalez | Administrador Unico | 25/02/2011 | 10/11/2015 |
ACTOS BORME DE SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 2, S 8, H P 6466, I/A 3 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 2, S 8, H P 6466, I/A 3 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 2, S 8, H P 6466, I/A 3 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 2, S 8, H P 6466, I/A 3 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-34
- C/ PADRE CLARET 5 BAJO (PALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 2, S 8, H P 6466, I/A 2 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 1, S 8, H P 6466, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 1, S 8, H P 6466, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-34
Dirección:CTRA A-610 Km 3'800 - MARGEN IZQUIERDO (VILLAMURIEL DE CERRATO)
Comienzo de operaciones:22/02/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Producción de energía eléctrica de origen renovable en cualquiera de sus variantes: fotovoltaica, eólica, hidráulica, termosolar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 1, S 8, H P 6466, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-34