JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ
Informe ejecutivo de JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTORPAL AUTOMOCION SL | Socio Unico | 15/01/2014 | |
GRUPO EMPRESARIAL SIERRA SL | Consejero Delegado | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ
Empresa: MOTORPAL OCASION SL
Administrador Unico
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 66, S 8, H P 7084, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-34
Empresa: MOTORPAL OCASION SL
Socio Único
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 66, S 8, H P 7084, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-34
Empresa: INGENIERIA Y GESTION EOLICA SL
Administrador Unico
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 144, S 8, H P 6847, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-34
Empresa: MOTORPAL AUTOSERVICIOS SL
Administrador Unico
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 145, S 8, H P 6545, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-34
Empresa: MOTORPAL AUTOSERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Sanchez Luis Miguel
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 145, S 8, H P 6545, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-34
Empresa: MOTORPAL AUTOSERVICIOS SL
Socio Único
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 145, S 8, H P 6545, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-34
Empresa: PRO SIEMAR SPAIN SL
Administrador Unico
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 122, S 8, H P 5074, I/A 5 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-34
Empresa: MOTORPAL AUTOSERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Sanchez Luis Miguel
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 144, S 8, H P 6545, I/A 1 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-34
Empresa: SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL
Administrador Unico
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 1, S 8, H P 6466, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-34
Empresa: SIEMAR ENERGIAS EOLICAS SL
Socio Único
- Jose Maria De La Sierra Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 1, S 8, H P 6466, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-34
VER MAS ACTOS
Información de JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ
Mostramos los datos de JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA DE LA SIERRA GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos