SIBIBUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Bureba, 2
Código Postal 09007
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIBIBUR SL
CIF B80484140
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SIBIBUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIBIBUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Arnaiz Eva Maria | Apoderado | 27/03/2015 | 09/07/2019 |
Sanchez Villaescusa Eduardo | Administrador Concursal | 01/08/2017 | 09/07/2019 |
Crespan Echegoyen Alberto | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 01/08/2017 |
Crespan Martinez David | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 01/08/2017 |
Sagarna Del Amo Javier Maria | Administrador Solidario | 01/08/2017 | |
Sanchez Villaescusa Eduardo | Administrador Concursal | 19/07/2012 | 27/03/2014 |
ACTOS BORME DE SIBIBUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 47, S 8, H BU 14437, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-09
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:82/2012
Datos Registrales:
Tomo:
678
Libro:
469
Folio:
47
Hoja:
8-14437
Inscripción:
8
Fecha Inscripción09/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 47, S 8, H BU 14437, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIBIBUR SL
Nif:B80484140
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:ALICIA GUTIERRREZ RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:09/05/2019
Número Procedimiento Concursal:82/2012
Datos Registrales:
Tomo:
678
Libro:
469
Folio:
47
Hoja:
8-14437
Inscripción:
8
Fecha Inscripción09/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 47, S 8, H BU 14437, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIBIBUR SL
Nif:B80484140
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:ALICIA GUTIERRREZ RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:09/05/2019
Número Procedimiento Concursal:82/2012
Datos Registrales:
Tomo:
678
Libro:
469
Folio:
47
Hoja:
8-14437
Inscripción:
8
Fecha Inscripción09/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 47, S 8, H BU 14437, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-09
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 46, S 8, H BU 14437, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIBIBUR SL
Nif:B80484140
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Villaescusa Eduardo
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:82/2012
Datos Registrales:
Tomo:
678
Libro:
469
Folio:
46
Hoja:
8-14437
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/08/2017
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 46, S 8, H BU 14437, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIBIBUR SL
Nif:B80484140
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:82/2012
Datos Registrales:
Tomo:
678
Libro:
469
Folio:
46
Hoja:
8-14437
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/08/2017
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 46, S 8, H BU 14437, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 46, S 8, H BU 14437, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 46, S 8, H BU 14437, I/A 6 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-09
- Sociedades absorbidas: P.I. PROSIDER IBERICA SA
- Sociedades absorbidas: FERRAL VIQ SL
- Sociedades absorbidas: REFRACTARIOS DE MAGNESITAS NO MOLDEADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646, L 437, F 83, S 8, H BU 14437, I/A 5 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-09