SHOE STORE BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL JOSEP MARIA FOLCH I TORRES Num.11
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social SHOE STORE BARCELONA SL
CIF B65231961
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SHOE STORE BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SHOE STORE BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAGAS BALIUS ANDREU | Apoderado | 30/12/2009 | 31/03/2022 |
DAGAS BALIUS JOAN | Apoderado | 30/12/2009 | 31/03/2022 |
Mañez Revoltos Montserrat | Administrador Unico | 21/10/2013 | 31/03/2022 |
Mañez Revoltos Montserrat | Liquidador | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
DAGAS BALIUS ANDREU | Administrador Unico | 18/07/2013 | 21/10/2013 |
DAGAS BALIUS ANDREU | Presidente | 24/12/2009 | 18/07/2013 |
DAGAS BALIUS ANDREU | Consejero | 24/12/2009 | 18/07/2013 |
DAGAS BALIUS JOAN | Secretario | 24/12/2009 | 18/07/2013 |
DAGAS BALIUS JOAN | Consejero | 24/12/2009 | 18/07/2013 |
De La Sotilla Ventura Beatriz | Consejero | 24/12/2009 | 18/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SHOE STORE BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
- INHABILITACION DE DON ANDREU DAGAS BALIUS Y JOAN DAGAS BALIUS,POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DICTADA EN FECHA 23/11/2016 POR EL JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 195, S 8, H B 390940, I/A 2 N (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-08
- CL JOSEP MARIA FOLCH I TORRES Num.11 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 5 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
- CL PUIG CADAFALCH Num.30 P.1 PTA.3 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 196, S 8, H B 390940, I/A 3 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-08