MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOE STORE BARCELONA SL | Administrador Unico | 21/10/2013 | 31/03/2022 |
SHOE STORE BARCELONA SL | Liquidador | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
GRINSEL INVEST SL | Liquidador | 11/07/2019 | 11/07/2019 |
GRINSEL INVEST SL | Administrador Unico | 29/04/2014 | 11/07/2019 |
VINCULACIONES DE MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT
Empresa: SHOE STORE BARCELONA SL
Liquidador
- Mañez Revoltos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: SHOE STORE BARCELONA SL
Administrador Unico
- Mañez Revoltos Montserrat
Liquidador
- Mañez Revoltos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-08
Empresa: GRINSEL INVEST SL
Liquidador
- Mañez Revoltos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 77, S 8, H B 401248, I/A 4 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Empresa: GRINSEL INVEST SL
Administrador Unico
- Mañez Revoltos Montserrat
Liquidador
- Mañez Revoltos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 77, S 8, H B 401248, I/A 4 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Empresa: GRINSEL INVEST SL
Administrador Unico
- Mañez Revoltos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42136 , F 76, S 8, H B 401248, I/A 3 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: SHOE STORE BARCELONA SL
Administrador Unico
- Mañez Revoltos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 197, S 8, H B 390940, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Información de MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT
Mostramos los datos de MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAÑEZ REVOLTOS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos