SEYNI RESTAURACIONES SL - EXTINGUIDA
Razón Social SEYNI RESTAURACIONES SL
CIF B15713217
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cubeiro Martinez Nicolas Jose
VINCULACIONES DE SEYNI RESTAURACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEYNI RESTAURACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubeiro Martinez Nicolas Jose | Administrador Unico | 24/09/2010 | 01/02/2023 |
Cubeiro Martinez Nicolas Jose | Socio Unico | 10/11/2010 | 01/02/2023 |
Cubeiro Martinez Nicolas Jose | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Cubeiro Martinez Nicolas Jose | Administrador Solidario | 24/09/2010 | |
Cubeiro Martinez Sebastian | Administrador Solidario | 24/09/2010 |
ACTOS BORME DE SEYNI RESTAURACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 5 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 32, S 8, H C 23653, I/A 4 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 32, S 8, H C 23653, I/A 4 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 32, S 8, H C 23653, I/A 4 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-15