CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE
Informe ejecutivo de CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEYNI RESTAURACIONES SL | Administrador Unico | 24/09/2010 | 01/02/2023 |
SEYNI RESTAURACIONES SL | Socio Unico | 10/11/2010 | 01/02/2023 |
SEYNI RESTAURACIONES SL | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL | Administrador Solidario | 03/12/2010 | 08/08/2013 |
INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL | Administrador Unico | 23/09/2010 | 03/12/2010 |
INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL | Socio Unico | 10/11/2010 | 03/12/2010 |
SEYNI RESTAURACIONES SL | Administrador Solidario | 24/09/2010 | |
INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL | Administrador Solidario | 23/09/2010 |
VINCULACIONES DE CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE
Empresa: SEYNI RESTAURACIONES SL
Liquidador
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
Empresa: SEYNI RESTAURACIONES SL
Administrador Unico
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Liquidador
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-15
Empresa: INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL
Administrador Solidario
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
- Di Piazza Enza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 32, S 8, H C 4619, I/A 9 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-15
Empresa: INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL
Administrador Solidario
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
- Di Piazza Enza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 111, S 8, H C 4619, I/A 7 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-15
Empresa: INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL
Administrador Unico
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 111, S 8, H C 4619, I/A 7 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-15
Empresa: SEYNI RESTAURACIONES SL
Socio Único
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 33, S 8, H C 23653, I/A 5 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-15
Empresa: INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL
Socio Único
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 111, S 8, H C 4619, I/A 6 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-15
Empresa: SEYNI RESTAURACIONES SL
Administrador Unico
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 32, S 8, H C 23653, I/A 4 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-15
Empresa: SEYNI RESTAURACIONES SL
Administrador Solidario
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
- Cubeiro Martinez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 32, S 8, H C 23653, I/A 4 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-15
Empresa: INDUSTRIAS DE LA MADERA CUBEIRO SL
Administrador Unico
- Cubeiro Martinez Nicolas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 111, S 8, H C 4619, I/A 5 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-15
VER MAS ACTOS
Información de CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE
Mostramos los datos de CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUBEIRO MARTINEZ NICOLAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos