LA GRANJA DE ESPORLES SL - EXTINGUIDA
Razón Social LA GRANJA DE ESPORLES SL
CIF B57216020
Capital Social 142000.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Nombres Anteriores
- SILVER PALM SL
- SES FINQUES D'ESPORLES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA GRANJA DE ESPORLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA GRANJA DE ESPORLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA Y VALORACIONES DE EMPRESAS SLP | Auditor | 08/02/2017 | 30/03/2023 |
AUDITORIA Y VALORACIONES DE EMPRESAS SLP | Auditor | 07/02/2018 | 30/03/2023 |
Segui Garcia De Oteiza Alberto Jose | Liquidador Solidario | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome | Administrador Solidario | 01/02/2017 | 30/03/2023 |
Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome | Liquidador Solidario | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia | Administrador Solidario | 01/02/2017 | 30/03/2023 |
Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia | Liquidador Solidario | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
Segui Sadowska Enrique Cristobal | Liquidador Solidario | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia | Administrador Unico | 09/06/2015 | 01/02/2017 |
Fernandez Canosa Jose Luis | Consejero | 13/02/2014 | 09/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA GRANJA DE ESPORLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 18 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 18 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 18 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 18 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 17 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 16 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 15 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 15 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 15 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-07
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 16.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 79, S 8, H PM 44965, I/A 14 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-07