SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA
Informe ejecutivo de SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GRANJA DE ESPORLES SL | Administrador Solidario | 01/02/2017 | 30/03/2023 |
LA GRANJA DE ESPORLES SL | Liquidador Solidario | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
LA GRANJA DE ESPORLES SL | Administrador Unico | 09/06/2015 | 01/02/2017 |
LA GRANJA DE ESPORLES SRL | Administrador Solidario | 12/02/2015 | |
LA GRANJA DE ESPORLES SL | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2014 | |
LA GRANJA DE ESPORLES SL | Secretario | 13/02/2014 | |
LA GRANJA DE ESPORLES SL | Consejero | 13/02/2014 | |
INMOBILIARIA CARFESE SL | Presidente | 23/01/2009 | |
INMOBILIARIA CARFESE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/01/2009 | |
INMOBILIARIA CARFESE SL | Consejero | 23/01/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA
Empresa: LA GRANJA DE ESPORLES SL
Liquidador Solidario
- Segui Garcia De Oteiza Alberto Jose
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
- Segui Sadowska Enrique Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 18 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Empresa: LA GRANJA DE ESPORLES SL
Administrador Solidario
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Liquidador Solidario
- Segui Garcia De Oteiza Alberto Jose
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
- Segui Sadowska Enrique Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 18 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Empresa: LA GRANJA DE ESPORLES SL
Administrador Solidario
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 15 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-07
Empresa: LA GRANJA DE ESPORLES SL
Administrador Unico
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 80, S 8, H PM 44965, I/A 15 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-07
Empresa: LA GRANJA DE ESPORLES SL
Administrador Unico
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 79, S 8, H PM 44965, I/A 11 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-07
Empresa: LA GRANJA DE ESPORLES SRL
Administrador Solidario
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 135, S 8, H PM 42385, I/A 7 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: SES FINQUES D'ESPORLES SL
Consejero Delegado Solidario
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Consejero
- Sadowska Lukasiewicz Barbara Anna
- Segui Garcia De Oteiza Alberto Jose
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Presidente
Secretario
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 77, S 8, H PM 44965, I/A 9 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Empresa: SES FINQUES D'ESPORLES SL
Administrador Mancomunado
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 22, S 8, H PM 12863, I/A 17 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-07
Empresa: INMOBILIARIA CARFESE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Consejero
- Sadowska Lukasiewicz Barbara Anna
- Segui Garcia De Oteiza Alberto Jose
- Segui Garcia De Oteiza Carlos Bartolome
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
- SES FINQUES D'ESPORLES SL
Presidente
- Segui Garcia De Oteiza Cristina Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 115, S 8, H PM 4995, I/A 21 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-07
Información de SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA
Mostramos los datos de SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGUI GARCIA DE OTEIZA CRISTINA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos